Truco de matemáticas: multiplicamos por el número 11

Si queremos multiplicar un número por 11, aquí tienes una forma muy fácil de hacerlo.


Ejemplo:


26 x 11


Primero: Separamos los dos dígitos


2

26

6


Segundo: Sumamos los dos dígitos


2 + 6 = 8


Tercero: Colocamos el valor de la suma obtenida entre los dos dígitos del número a multiplicar

2 8 6


Más ejemplos:


53 x 11 = 583 (5 (5+3 = 8) 3)

25 x 11 = 275 (2 (2+5 = 7) 5)


Sin embargo, si la suma es superior a 10, sumamos el primer dígito de esta suma al primer dígito del número a multiplicar. Ejemplos:


99 x 11 = 1089 (9+1 = 10 [el uno que sumamos viene del 18] (9+9 = 18) 9)


87 x 11 = 957 (8+1 = 9 [el uno que sumamos viene del 15] (8+7 = 15) 7)



Truco de matemáticas: multiplicaciones - el número 11
Truco de matemáticas: Multiplicando con el número 11

Tags:

Búsqueda por temas
Please reload

ANAYET Formación

Todos los derechos reservados. All rights reserved.